New

Как решить пример: 198698+(150036-74946):30*400=

Как решить пример: 198698+(150036-74946):30*400=

  • 1)150036-74946=75090

    2)75090:30=2503

    3)2503*400=1001200

    4)198698+1001200=1199898

  • =19869+75090:30*400=19869+2503*400=19869+1001200=1199898